Nabi Avcı, (d. 8 Ekim 1953, Bilecik), Türk iletişim bilimci, bürokrat, bakan. Avcı, 2016 ile 2017 yılları arasında kültür ve turizm bakanlığı görevini sürdürdü. 2013-2016 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan hükûmetlerde millî eğitim bakanı olarak yer aldı.
Nabi Avci ne is yapiyor?
Writer PoliticianAcademician Nabi Avcı/Professions
Nabi Avcı kaç yaşında?
68 years (8 October 1953)Nabi Avcı / Age
Milli Eğitim bakanları kimlerdir?
Önceki Bakanlar
- ZİYA SELÇUK. 10.07.2018-05.08.2021.
- İSMET YILMAZ. 24.05.2016-10.07.2018.
- NABİ AVCI. 25.01.2013-23.05.2016.
- ÖMER DİNÇER. 07.07.2011-25.01.2013.
- NİMET ÇUBUKÇU. 03.05.2009-07.07.2011.
- HÜSEYİN ÇELİK. 17.03.2003-03.05.2009.
- ERKAN MUMCU. 19.11.2002-17.03.2003.
- NECDET TEKİN. 10.07.2002-19.11.2002.
MEB Bakan yardımcıları kimler?
Bakan Yardımcıları
- Petek AŞKAR. Detay.
- Sadri ŞENSOY. Detay.
- Nazif YILMAZ. Detay.
Nabi Avcı hangi ilden milletvekili?
Yeni Şafak gazetesinde yazarlık da yapmış olan Avcı, İlk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Eskişehir milletvekili seçilerek meclise girdi. Ardından Haziran ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde de AKP Eskişehir milletvekili seçildi.
Ilk milli eğitim bakanımız kim?
Bakanlar
№ | Bakan | Görev Bitişi |
---|---|---|
TBMM Maarif Vekilleri (1920-1923) | ||
1 | İsmail Safa Özler | 6 Mart 1924 |
2 | Hüseyin Vasıf Çınar | 22 Kasım 1924 |
3 | Şükrü Saraçoğlu | 3 Mart 1925 |
Mahmut Özer ne mezunu?
Hayatı 1970 yılında Tokat'ta doğan Özer, 1988 yılında Tokat İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.